Trik Matematika : Cara Menghitung Perkalian dan Perkalian Dua Bilangan Dengan Satuan 5

July 19, 2017
Pada kesempatan ini, Maribelajar.club akan memposting artikel tentang "Trik Matematika: Perkalian Dua bilangan Dengan Satuan 5". Dengan trik matematika ini, kalian tidak perlu lagi mengalikan dua bilangan yang bersatuan 5 dengan cara bersusun tetapi cukup dengan trik. Gimana, penasaran caranya???. Tapi yang perlu diingat disini bahwa bilangan yang dikalikan merupakan bilangan yang berdigit 2, misalnya:
35 x 45 = ...
65 x 25 = ...
85 x 55 = ...
dan seterusnya...
Bagaimana cara melakukannya?? Mudah saja, terlebih dahulu pahami beberapa penjelasan berikut:
1. Pahami terlebih dahulu konsep belangan bulat terkecil:
Jika terdapat bilangan desimal (misal [2,5]) maka disepakati bahwa bilangan bulat terkeil yang diambil adalah 2. Jadi, [0,5] = 0 atau [5,5] = 5
2. Pahami konsep penjumlahan "Ganjil Genap"
Konsep penjumlahan yang dimaksud disini adalah:
Misalkan kita akan mengalikan 45 x 75. Perhatikan bahwa puluhan angka pertama 4 (genap) dan puluhan angka kedua 7 (ganjil) maka 4 + 7 = 11 (ganjil) maka dapat disimpulkan bahwa genap + ganjil = ganjil. Dari contoh masalah ini diperoleh:
Genap + genap = genap
Genap + ganjil = ganjil
Ganjil + genap = ganjil
Ganjil + ganjil = genap
3. Pahami ketentuan 25 dan 75
Ketentuan yang dimaksud disini adalah:
Misalkan angka yang akan dikalikan adalah M5 x N5 (dengan M, N adalah sebarang bilangan asli ).
Jika (M + N) bernilai genap, maka hasil dibelakang perkaliannya adalah  25  atau ...25
Jika (M + N) bernilai ganjil, maka hasil dibelakang perkaliannya adalah  75 atau ...75
Sebagai contoh:
35 x 55 = ...25 (sebab 3 + 5 = 8 genap)
45 x 75 = ...75 (sebab 4 + 7 = 11 ganjil)
4. Pahami cara penyelesaiannya
Langkah ini merupakan tahap eksekusinya soal. Perhatikan bentuk berikut:
M5 x N5 = {(M x N) + N + [(M - N) : 2]}Y , dengan M > N
Dengan: Y = 25 jika M + N bernilai genap,
             Y = 75 jika M + N bernilai ganjil
Itulah beberapa hal yang harus dipahami agar memudahkan anda dalam melakukan trik ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk dalam contoh perkaliannya: 
25 x 15 = {(2 x 1) + 1 + [(2 - 1) : 2]}75
             = {2 + 1 + [1 : 2]}75
             = {3 + [0,5]}75
             = {3 + 0}75
             = 375
65 x 45 = {(6 x 4) + 4 + [(6 - 4) : 2]}25
             = {24 + 4+ [2 : 2]}25
             = {28 + 1}25
             = {29}25
             = 2925
95 x 55 = {(9 x 5) + 5 + [(9 - 5):2]}25
             = {45 + 5 + [4 : 2]}25
             = {50 + 2}25
             = {52}25
             = 5225

Gimana, cukup mudah bukan. Untuk lebih mudah menggunakan trik ini, perlu pemahaman terhadap beberapa penjelasan di atas dan tentunya harus sering-sering berlatih.


Perkalian merupakan salah satu dari empat operasi dasar di dalam aritmetika dasar dan dapat dianggap sebagai penambahan. yang berulang. Perkalian adalah operasi matematika yang mengalikan satu angka dengan angka yang lainnya. Jika Anda ingin mengetahui cara mengalikan dengan metode penambahan atau metode perkalian panjang, ikuti saja langkah-langkah berikut ini.



Memakai Penambahan

  1. Gambar berjudul Multiply Step 1
    Tulislah soalnya. Anda sedang mengerjakan soal perkalian 4 x 3. Ini adalah cara lain untuk mengatakan “3 kelompok dari angka empat”.
    • Anda bisa memikirkan hal ini sebagai penambahan berulang, di mana angka empat akan ditambah secara berulang sebanyak 3 kali.
  2. Gambar berjudul Multiply Step 2
    Selesaikan soal melalui cara penambahan berulang. Dengan mengetahui bahwa kelompok angka empat ada sebanyak tiga buah objek, tambahkan angka 4 sebanyak tiga kali. 4 + 4 + 4 = 12.
    • Cara lain, Anda juga bisa mencari 4 kelompok dari angka tiga. Ini akan memberikan jawaban yang sama. Tambahkan saja angka-angka di dalam soal yaitu "3 + 3 + 3 + 3" dan Anda akan mendapatkan 12, jawaban yang sama.

Baca Juga:

Rangkuman, Contoh Soal & Pembahasan Suku Banyak Lengkap



Memakai Perkalian Panjang




  1. Gambar berjudul Multiply Step 3
    1
    Susunlah angka-angka yang akan dikalikan. Tempatkan angka yang lebih besar di atas dari angka yang lain dan susunlah dalam ratusan, puluhan dan satuan. Pada soal perkalian 187 x 54, Anda harus menyusun angka 7 di atas 4, angka 8 di atas 5, dan angka 1 tidak di atas angka apa pun karena bilangan 54 tidak memiliki ratusan.
    • Tulislah tanda perkalian di bawah angka paling atas dan gambarlah garis di bawah angka yang bawah. Anda akan mulai mengalikan angka-angka di bawah dari garis bawah.
  2. Gambar berjudul Multiply Step 4
    2
    Kalikan angka di tempat satuan dari angka bagian bawah dengan angka di tempat satuan dari angka bagian atas. Kalikan 4 x 7. Hasilnya adalah 28, jadi tulislah angka 8 di bawah angka 4, dan taruhlah angka 2 ke atas angka 8.
    • Setiap kali jawaban Anda berupa dua digit (puluhan dan satuan), taruhlah digit pertama (puluhan) di atas dari angka kedua dari kanan di bagian atas, dan taruhlah angka kedua (satuan) langsung di bawah angka di baris kedua yang Anda kalikan.
  3. Gambar berjudul Multiply Step 5
    3
    Kalikan angka di tempat satuan dari angka bagian bawah dengan angka di tempat puluhan dari angka bagian atas. Pada langkah sebelumnya, Anda telah mengalikan 4 dengan angka di tempat satuan; sekarang kalikan 4 dengan angka di tempat puluhan. Kalikan 4 dengan 8, digit sebelah kiri dari 7. Hasilnya, 8 x 4 = 32. Ingatlah bahwa sebelumnya Anda telah menaruh angka 2 di atas angka 8. Sekarang, jumlahkan dengan hasilnya, sehingga didapatkan 32 + 2 = 34.
    • Taruhlah angka 4 di bawah garis dari angka puluhan 8, yaitu di sebelah angka satuan 8 yang telah Anda tulis di langkah sebelumnya.
    • Taruhlah angka 3 di atas angka 1 pada angka 187.
  4. Gambar berjudul Multiply Step 6
    4
    Kalikan angka di tempat satuan dari angka bagian bawah dengan angka di tempat ratusan dari angka bagian atas. Pada langkah sebelumnya, Anda telah mengalikan 4 dengan angka di tempat puluhan; sekarang kalikan 4 dengan angka di tempat ratusan. 4 x 1 = 4. Sekarang, tambahkan angka yang Anda taruh di atas angka 1 kepada jawabannya. 3 + 4 = 7. Tulislah angka ini di bawah garis dari angka satu.
    • Anda telah memakai perkalian panjang untuk mengalikan 4 dengan 187 untuk mendapatkan 748.
    • Ingatlah bahwa jika angka di bagian atas memiliki empat digit atau lebih, Anda cukup mengulang prosesnya sampai Anda mengalikan angka satuan dari angka di bawah dengan semua angka di bagian atas, dari kanan ke kiri.
  5. Gambar berjudul Multiply Step 7
    5
    Tempatkan angka nol di tempat satuan di bawah hasil perkalian baru Anda. Tempatkan angka nol di tempat satuan di baris baru di bawah angka 8 dari 748. Ini hanyalah tempat bagi metode ini untuk menunjukkan bahwa Anda melanjutkan ke perkalian bagian puluhan.
  6. Gambar berjudul Multiply Step 8
    6
    Kalikan angka di tempat puluhan dari angka bagian bawah dengan angka di tempat satuan dari angka bagian atas. Kalikan 5 dengan 7 untuk mendapatkan 35.
    • Tulislah angka 5 di sebelah kiri dari nol dan taruhlah angka 3 di atas dari angka 8 di angka bagian atas.
  7. Gambar berjudul Multiply Step 9
    7
    Kalikan angka di tempat puluhan dari angka bagian bawah dengan angka di tempat puluhan dari angka bagian atas. Kalikan 5 dengan 8 untuk mendapatkan 40. Tambahkan 3 di atas angka 8 ke 40 untuk mendapatkan 43.
    • Tulislah angka 3 di sebelah kiri dari 5, dan taruhlah angka 4 di atas dari angka 1 dari angka bagian atas.
  8. Gambar berjudul Multiply Step 10
    8
    Kalikan angka di tempat puluhan dari angka bagian bawah dengan angka di tempat ratusan dari angka bagian atas. Sekarang, kalikan 5 dengan 1 untuk mendapatkan 5. Tambahkan 4 di atas 1 ke 5 untuk mendapatkan 9. Tulislah di sebelah angka 3.
    • Anda telah melakukan perkalian panjang untuk mengalikan 5 dengan 187. Jawaban Anda untuk bagian itu adalah 9350 karena 5 merupakan puluhan.
  9. Gambar berjudul Multiply Step 11
    9
    Tambahkan hasil perkalian bagian atas dan bawah. Lakukan penambahan sederhana untuk menambahkan kedua hasil perkalian, 748 dengan 9350, dan Anda selesai menghitungnya.
    • 748 + 9350 = 10098
loading...

Artikel Terkait

Previous
Next Post »